Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Bestyrelse: Jens Reimer Olesen (formand) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Direktion: Carina Lüth Vienberg (direktør) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Hjemmeside: www.lane11.dk (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Kontaktoplysninger: clv@lane11.dk (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Legale ejere: Lane11 Group ApS (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Navne: Lane11 Ops ApS (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes ObligatoriskEmail: clv@lane11.dk (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Reelle ejere: Jens Reimer Olesen, Morten Petersen, Jonas Reeh Petersen (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Stiftere: Lane11 Group ApS (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-02-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-02-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2017-01-02 fjernes Legale ejere: Jens Reimer Olesen, Morten Petersen, Jonas Reeh Petersen (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Jens Reimer Olesen, Morten Petersen, Jonas Reeh Petersen, Lane11 Group ApS (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Reimer Olesen (formand) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Carina Lüth Vienberg (direktør) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2017-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: clv@lane11.dk (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Reimer Olesen, Morten Petersen, Jonas Reeh Petersen (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2017-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at varetage og drive et fælles økonomi-, administrations, og HR servicecenter for ejerkredsens selskaber, samt anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Hjemmeside: www.lane11.dk (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Navne: Lane11 Ops ApS (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes ObligatoriskEmail: clv@lane11.dk (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-12-22 tilføjes Stiftere: Lane11 Group ApS (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør eller et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Vedtægter: 2016-12-22 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-29)