Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marbækparken 45, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Snekken 13, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snekken 13, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2016-12-28 tilføjes Direktion: Tine Engholm Maigaard (direktør) (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering. (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-28 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Legale ejere: Peter S Sørensen, Jane Maigaard Sørensen, Tine Engholm Maigaard, Morten Maigaard Sørensen (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Navne: PS10 Invest ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Reelle ejere: Peter S Sørensen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2016-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Stiftere: Peter S Sørensen (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Vedtægter: 2016-12-28 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-02)