Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frøslevvej 10, 6330 Padborg (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Direktion: Dariusz Marian Bolesta (direktør) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Legale ejere: Dariusz Marian Bolesta (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Navne: BMss Service ApS (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Reelle ejere: Dariusz Marian Bolesta (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Stiftere: Birgit Thomsen (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøslevvej 10, 6330 Padborg (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hærvejen 9, 6330 Padborg (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hærvejen 9, 6330 Padborg (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Birgit Thomsen (direktør) (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 fjernes Direktion: Birgit Thomsen (direktør) (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er byggeri og handelsvirksomhed og al erhvervsaktivitet i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Birgit Thomsen, Dariusz Marian Bolesta (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Birgit Thomsen (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Navne: BMss Service ApS (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Dariusz Marian Bolesta (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Stiftere: Birgit Thomsen (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)