Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PRODUCTION SERVICE ApS. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2019-01-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Production Service Facilities ApS. (offentliggjort 2019-01-20)
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hf. Kongelund 77, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hf. Kongelund 77, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-10 tilføjes Vedtægter: 2017-07-10 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2016-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hf. Kongelund 77, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2016-12-19 tilføjes Direktion: Joakim Harder Schytte (direktør) (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed, herunder investering i selskaber, ejendomme og værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2016-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-19 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2016-12-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-19 tilføjes Legale ejere: Joakim Harder Schytte (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-12-19 tilføjes Navne: Moto Holding ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-19 tilføjes Reelle ejere: Joakim Harder Schytte (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2016-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2016-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-19 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-19 tilføjes Stiftere: Joakim Harder Schytte (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-19 tilføjes Vedtægter: 2016-12-19 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-02)