Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 tilføjes Navne: H.O.T. - House of Trading ApS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-20 fjernes Navne: H.O.T. - House of Trading IVS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 tilføjes Vedtægter: 2021-07-21 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lerbjergvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Carsten Skov (direktør) (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et handelsselskab omhandlende agenturer, distributionsaftaler og generel handel. (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 15. MARTS 2013 ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Navne: H.O.T. - House of Trading IVS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Carsten Skov (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Stiftere: HOLDINGSELSKABET AF 15. MARTS 2013 ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-02)