Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revisor | Revision fravalgt | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Navne | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ladegårdsgade 14, 5610 Assens (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejervænget 8, 5610 Assens (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-08 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-11 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: Esber Thiesen (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: JEN-LUD INVEST A/S (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: Esber Thiesen (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2020-12-31 tilføjes Reelle ejere: Esber Thiesen (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2020-12-30 fjernes Reelle ejere: Esber Thiesen (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Esber Thiesen (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: FRI-LUD INVEST A/S, BJA-LUD INVEST A/S, JØR-LUD INVEST A/S (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-30 fjernes Legale ejere: Esber Thiesen (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Esber Thiesen (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2019-12-30 fjernes Reelle ejere: Esber Thiesen (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejervænget 8, 5610 Assens (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2019-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibækvej 100, 5690 Tommerup (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2019-01-14 tilføjes Kontaktoplysninger: info@thiesen-ludvigsen.dk (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-02-24 tilføjes Navne: Thiesen & Ludvigsen ApS (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-02-23 fjernes Navne: Ludvigsen & Thiesen ApS (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-02-24 tilføjes Vedtægter: 2017-02-24 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibækvej 100, 5690 Tommerup (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-12-21 tilføjes Direktion: Esber Thiesen (direktør) (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-21 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-21 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter og lædervarer (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-21 tilføjes Legale ejere: Esber Thiesen, FRI-LUD INVEST A/S, BJA-LUD INVEST A/S, JØR-LUD INVEST A/S, JEN-LUD INVEST A/S (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2016-12-21 tilføjes Navne: Ludvigsen & Thiesen ApS (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-21 tilføjes Reelle ejere: Esber Thiesen (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2016-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2016-12-21 tilføjes Stiftere: JØR-LUD INVEST A/S, JEN-LUD INVEST A/S, FRI-LUD INVEST A/S, Esber Thiesen, BJA-LUD INVEST A/S (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-21 tilføjes Vedtægter: 2016-12-21 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-02)