Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revisor | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-29 fjernes Bestyrelse: Rasmus Møller Bøgsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-10)
Den 2024-02-22 fjernes Revisor: HAAMANN 1 A/S (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-19 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-07-01 tilføjes Reelle ejere: Linn Cecilia Svensson (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-07-01 fjernes Legale ejere: ADL Invest ApS (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Linn Cecilia Svensson (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterhavsgade 15, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterhavsgade 15, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterhavsgade 15, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-04 tilføjes Revisor: HAAMANN 1 A/S (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2021-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 tilføjes Vedtægter: 2021-12-21 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedøster Skolevej 13, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-11-03 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dogcoach.dk (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Møller Bøgsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-10)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: ADL Invest ApS, Tranekæret Holding ApS (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Linn Cecilia Svensson (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: ADL Invest ApS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Linn Cecilia Svensson (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedøster Skolevej 13, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 54, 2., 9500 Hobro (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-11 tilføjes Hjemmeside: www.dogcoach.dk (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-07-30 tilføjes Legale ejere: ADL Invest ApS, Nemo-Holding ApS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-07-30 fjernes Legale ejere: VESCO 2014 HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-07-29 fjernes Legale ejere: Nemo-Holding ApS (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-07-30 tilføjes Reelle ejere: Linn Cecilia Svensson (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-07-30 fjernes Reelle ejere: Rene Kresten Vestergaard (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-07-29 fjernes Reelle ejere: Linn Cecilia Svensson (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-06-30 fjernes Direktion: Rene Kresten Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-06-16 tilføjes Legale ejere: Nemo-Holding ApS (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-06-16 fjernes Legale ejere: Linn Cecilia Svensson (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-10-02 fjernes Legale ejere: Nemo-Holding ApS (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-26 tilføjes Legale ejere: Getthere ApS, Nemo-Holding ApS (offentliggjort 2017-02-26)
Den 2017-02-26 fjernes Legale ejere: Getthere ApS (offentliggjort 2017-02-26)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 54, 2., 9500 Hobro (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Rene Kresten Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2017-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med online handel med beklædning,dyreartikler og kurser samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Linn Cecilia Svensson, VESCO 2014 HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Navne: Dogcoach ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Linn Cecilia Svensson, Rene Kresten Vestergaard (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2017-01-01 tilføjes Stiftere: VESCO 2014 HOLDING ApS, Linn Cecilia Svensson (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-02)