Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norvangen 3, 4220 Korsør (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Servicevej 6, 4220 Korsør (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: rene@jelenvinimport.dk (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-03 fjernes Kontaktoplysninger: rene.jelen@kafekonordic.com (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-11-30 tilføjes Legale ejere: Tobias Henrik Jelén (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-11-30 tilføjes Reelle ejere: Tobias Henrik Jelén (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Servicevej 6, 4220 Korsør (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lilleøvej 19, 4220 Korsør (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: LILLEØ HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-09-30 fjernes Reelle ejere: Lars Elkjær Kristensen (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: rene.jelen@kafekonordic.com (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-08-31 fjernes Kontaktoplysninger: rene@turn1.dk (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Legale ejere: LILLEØ HOLDING ApS, RENE JELEN ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2017-09-30 fjernes Legale ejere: René Henrik Jelén, Tom Christensen, Lars Elkjær Kristensen (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Reelle ejere: Lars Elkjær Kristensen, René Henrik Jelén (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2016-12-29 tilføjes Legale ejere: René Henrik Jelén, Tom Christensen, Lars Elkjær Kristensen (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2016-12-28 tilføjes Legale ejere: René Henrik Jelén (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-12-28 fjernes Legale ejere: René Henrik Jelén (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lilleøvej 19, 4220 Korsør (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2016-12-28 tilføjes Direktion: René Henrik Jelén (direktør) (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af vin og lignede produkter til private og erhverv. (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-28 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: rene@turn1.dk (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2016-12-28 tilføjes Navne: Korsør Vinimport ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Stiftere: René Henrik Jelén (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Vedtægter: 2016-12-28 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-02)