Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2020-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 8, 9490 Pandrup (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Direktion: Niels Madsen (direktør) (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-30 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Interessenter: Tandlægeholdingselskabet Pandrup ApS, Dentalteamet 137 ApS (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Navne: Tandlægeselskabet Tandlægen.dkPandrup I/S (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Niels Madsen (direktør) (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-07-01 fjernes Direktion: Henning Gøeg Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-01 tilføjes Interessenter: Tandlægeholdingselskabet Pandrup ApS (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-07-01 fjernes Interessenter: Tandlægeholdingselskabet Gøeg & Bygholm ApS (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-01 tilføjes Navne: Tandlægeselskabet Tandlægen.dkPandrup I/S (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-07-01 fjernes Reelle ejere: Lise Bygholm, Henning Gøeg Nielsen (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-06-30 fjernes Navne: Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Pandrup I/S (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-10-31 fjernes Direktion: Lise Bygholm (direktør) (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 8, 9490 Pandrup (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-12-30 tilføjes Direktion: Lise Bygholm (direktør) (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-12-30 tilføjes Formål: Interessentskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-30 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-12-30 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-12-30 tilføjes Interessenter: Tandlægeholdingselskabet Gøeg & Bygholm ApS, Dentalteamet 137 ApS (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-12-30 tilføjes Navne: Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Pandrup I/S (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2016-12-30 tilføjes Reelle ejere: Lise Bygholm, Henning Gøeg Nielsen (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2016-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-12-30 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-12-30 tilføjes Tegningsregel: Interessentskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-12-30 tilføjes Vedtægter: 2016-12-30 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2016-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-28)