Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roms Hule 8, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A-J ENGROS A/S. (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2019-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2019-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 8, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 tilføjes Vedtægter: 2018-05-17 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 8, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2016-12-30 tilføjes Direktion: Jonas Bruunbech Martinsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-30 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 83.500,00 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Legale ejere: Louise Bruunbech Martinsen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-12-30 tilføjes Navne: LBJ Holding 2016 ApS (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Reelle ejere: Louise Bruunbech Martinsen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Stiftere: Louise Bruunbech Martinsen (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Vedtægter: 2016-12-30 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2016-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-30)