Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Degn Grafisk A/S. (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skaarupvej 28, 9610 Nørager (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Direktion: Henrik Degn (direktør) (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes forenelig med selskabets førnævnte formål. (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-29 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@degngrafisk.dk (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Legale ejere: Henrik Degn (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2016-12-29 tilføjes Navne: Hr. Degn Holding ApS (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Reelle ejere: Henrik Degn (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2016-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Stiftere: Henrik Degn (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Vedtægter: 2016-12-29 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-29)