Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 17, 4140 Borup (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 fjernes Direktion: Filip Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-29 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 fjernes Legale ejere: Filip Larsen, Jørgen Bundgaard Egelund (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 fjernes Navne: Holdingselskabet af 29/12 2016 Borup ApS (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 fjernes Reelle ejere: Filip Larsen, Jørgen Bundgaard Egelund (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 fjernes Stiftere: Jørgen Bundgaard Egelund, Filip Larsen (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 17, 4140 Borup (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Direktion: Filip Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier, anparter og andre værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-29 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Legale ejere: Filip Larsen, Jørgen Bundgaard Egelund (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Navne: Holdingselskabet af 29/12 2016 Borup ApS (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Reelle ejere: Filip Larsen, Jørgen Bundgaard Egelund (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Stiftere: Jørgen Bundgaard Egelund, Filip Larsen (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Vedtægter: 2016-12-29 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-06)