Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Navne: Granberg Invest ApS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-14 fjernes Navne: Granberg Invest IVS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Vedtægter: 2021-09-15 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-08-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-30 tilføjes Reelle ejere: Brian Granberg Hansen (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2016-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Clausholmvej 19, 2720 Vanløse (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Direktion: Brian Granberg Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-29 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Legale ejere: Brian Granberg Hansen (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2016-12-29 tilføjes Navne: Granberg Invest IVS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2016-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Stiftere: Brian Granberg Hansen (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Vedtægter: 2016-12-29 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2016-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2016-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-29)