Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: BI Invest Nordic ApS. (offentliggjort 2019-07-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-29 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-04-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-04-30 fjernes Legale ejere: Refik Aykut Bilol (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-04-30 fjernes Navne: BI Holding Nordic A/S (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-04-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-04-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-04-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-04-30 fjernes Stiftere: Refik Aykut Bilol (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-04-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-04-09 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2018-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-03-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-02-01 fjernes Bestyrelse: Zafer Hakan Solmaz (formand) (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-02-01 fjernes Direktion: Refik Aykut Bilol (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2017-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 7, 1411 København K (offentliggjort 2017-07-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 7, 1411 København K (offentliggjort 2017-07-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Bestyrelse: Zafer Hakan Solmaz (formand) (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-12-29 tilføjes Direktion: Refik Aykut Bilol (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-12-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed inden for Investering, finansiering og ejendomsudvikling. Endvidere kan selskabet drive virksomhed inden for service, handel, formidling, import, eksport, industri, fabrikation og anden efter bestyrelsens opfattelse relateret virksomhed. (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2016-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2016-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-29 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2016-12-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2016-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2016-12-29 tilføjes Legale ejere: Refik Aykut Bilol (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2016-12-29 tilføjes Navne: BI Holding Nordic A/S (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2016-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2016-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2016-12-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2016-12-29 tilføjes Stiftere: Refik Aykut Bilol (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2016-12-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør eller et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-12-29 tilføjes Vedtægter: 2016-12-29 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2016-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2016-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-01)