Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2017-01-23 sletter virksomheden Ejerskaber: EverCalc ApS. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: EverCalc ApS. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: EverCalc ApS. (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-08-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Tauon ApS. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tauon ApS. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-14 tilføjes Navne: S2T Holding ApS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-13 fjernes Navne: S2T Holding IVS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-14 tilføjes Vedtægter: 2021-07-14 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongedybet 9, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Bestyrelse: Sej Sander Thorsen (formand) (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Direktion: Sej Sander Thorsen (direktør) (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte og indirekte som holdingselskab, at drive virksomhed inden for, men ikke begrænset til, rådgivning- og konsulentydelse indenfor informationsteknologi, udvikling af software produkter og platforme, design og produktion af møbler og inventar, finansiering, investering og anden virksomhed inden for det finansielle område i ind- og udland og i øvrigt enhver anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-28 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000,00 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Legale ejere: Sej Sander Thorsen (offentliggjort 2018-09-16)
Den 2016-12-28 tilføjes Navne: S2T Holding IVS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2016-12-28 tilføjes Reelle ejere: Sej Sander Thorsen (offentliggjort 2018-09-16)
Den 2016-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Stiftere: Sej Sander Thorsen (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Vedtægter: 2016-12-28 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2016-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2016-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-28)