Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Retortvej 28, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 fjernes Direktion: Sergiy Petrushko (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-28 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 fjernes Kontaktoplysninger: sp@greenunion.dk (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 fjernes Legale ejere: Sergiy Petrushko (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 fjernes Navne: Green Union IVS (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 fjernes Reelle ejere: Sergiy Petrushko (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 fjernes Stiftere: Sergiy Petrushko (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: sp@greenunion.dk (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Retortvej 28, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Direktion: Sergiy Petrushko (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-28 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Legale ejere: Sergiy Petrushko (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Navne: Green Union IVS (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Reelle ejere: Sergiy Petrushko (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Stiftere: Sergiy Petrushko (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Vedtægter: 2016-12-28 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-06)