Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Hvidhvask | Revision fravalgt | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvangsvej 33, 8464 Galten (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 8, 8464 Galten (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-02-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-16 tilføjes Vedtægter: 2018-04-16 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-02-01 tilføjes Direktion: Thomas Søgaard (direktør) (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: Scangaard Holding ApS (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-02-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Søgaard (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-01-14 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2018-01-14 fjernes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2016-12-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-29 tilføjes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2016-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 8, 8464 Galten (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2016-12-28 tilføjes Direktion: Nicolai Røgen Bilde (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er ejerskab og drift af fast ejendom og anden virksomhed, som står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-28 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: nb@viggoravn.dk (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Legale ejere: NB HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2016-12-28 tilføjes Navne: Engvangsvej 47 ApS (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Røgen Bilde (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2016-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Stiftere: NB HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2016-12-28 tilføjes Vedtægter: 2016-12-28 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2016-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-28)