Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-10 tilføjes Legale ejere: Bangclan ApS (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-10 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Fjordside Bang, Laura Fjordside Bang (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-10 tilføjes Vedtægter: 2020-12-10 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kammerherrevej 4, 9530 Støvring (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2019-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanesvinget 1, 9520 Skørping (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2016-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanesvinget 1, 9520 Skørping (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2016-12-27 tilføjes Direktion: Mads Bang (direktør) (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive skovbrug samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-27 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2016-12-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 tilføjes Legale ejere: MADS BANG HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2016-12-27 tilføjes Navne: Sekshøj ApS (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 tilføjes Reelle ejere: Mads Bang (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2016-12-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 tilføjes Stiftere: MADS BANG HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 tilføjes Vedtægter: 2016-12-27 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2016-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-28)