Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troldager 8, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Schacksgade 4, 4., 1365 København K (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2016-12-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fleasing Holding ApS. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schacksgade 4, 4., 1365 København K (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2018-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Schacksgade 4, 5., 1365 København K (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-06-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-06-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schacksgade 4, 5., 1365 København K (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2016-12-23 tilføjes Direktion: Stefan Millschou Voigt Andersen (direktør) (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-23 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-23 tilføjes Legale ejere: Stefan Millschou Voigt Andersen (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2016-12-23 tilføjes Navne: SMVA Compounded ApS (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-23 tilføjes Reelle ejere: Stefan Millschou Voigt Andersen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2016-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2016-12-23 tilføjes Stiftere: Stefan Millschou Voigt Andersen (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-23 tilføjes Vedtægter: 2016-12-23 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-28)