Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Vencos A/S. (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Randbyvej 24, 9280 Storvorde (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-19 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-28 fjernes Legale ejere: Palle Grankvist, AJM HOLDING AF 1. FEBRUAR 2008 ApS (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-28 fjernes Navne: EJPI Holding ApS (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-28 fjernes Stiftere: Palle Grankvist, AJM HOLDING AF 1. FEBRUAR 2008 ApS (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 fjernes Direktion: Palle Grankvist (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randbyvej 24, 9280 Storvorde (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Direktion: Palle Grankvist (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2016-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-19 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Legale ejere: Palle Grankvist, AJM HOLDING AF 1. FEBRUAR 2008 ApS (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Navne: EJPI Holding ApS (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Stiftere: Palle Grankvist, AJM HOLDING AF 1. FEBRUAR 2008 ApS (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2016-12-19 tilføjes Vedtægter: 2016-12-19 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)