Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Legale ejere | Dekret | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Vedtægter |
Den 2019-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Thyregodsvej 21, 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-04 fjernes Binavne: TON Watches IVS, TON Garages IVS, TON Customs IVS, TON Apparel IVS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-11-30 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-14 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-04 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-04 fjernes Kontaktoplysninger: vic.eskelund@gmail.com (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-04 fjernes Navne: TON IVS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-04 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-04 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-04 fjernes Stiftere: Von der Weyde Holding IVS, Valkyrie Holding IVS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-11-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-10-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-07-03 fjernes Legale ejere: Von der Weyde Holding IVS (offentliggjort 2019-08-10)
Den 2019-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-19 Statstidende Dekret
Den 2018-12-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Bestyrelse: Victor Eskelund (næstformand) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Sebastian Kaarsberg Hammer (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-10-24 fjernes Legale ejere: Valkyrie Holding IVS (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thyregodsvej 21, 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Bestyrelse: Victor Eskelund (næstformand) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2016-12-14 tilføjes Binavne: TON Watches IVS, TON Garages IVS, TON Customs IVS, TON Apparel IVS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Direktion: Sebastian Kaarsberg Hammer (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2016-12-14 tilføjes Formål: Formålet er at lave ure af gamle motorcyklers metal. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-11-30 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-14 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Kontaktoplysninger: vic.eskelund@gmail.com (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Legale ejere: Valkyrie Holding IVS, Von der Weyde Holding IVS (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2016-12-14 tilføjes Navne: TON IVS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Stiftere: Von der Weyde Holding IVS, Valkyrie Holding IVS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsen (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2016-12-14 tilføjes Vedtægter: 2016-12-14 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)