Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oluf Borchs Vej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Asmild Vænge 161, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asmild Vænge 161, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlundvej 17, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: hcm@loopfitness.dk (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-16 fjernes Kontaktoplysninger: fpfinans@gmail.com (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-13 tilføjes Direktion: Hans-Christian Mathiesen (direktør) (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-13 fjernes Direktion: Fritz Walther Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-11 tilføjes Legale ejere: LOCATIO ApS, CVJ-HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-11 fjernes Legale ejere: FP HOLDING ApS, LORENTZEN & NIELSEN ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-11 tilføjes Reelle ejere: Thomas Dam, Charlotte Vincents Jansen (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-11 fjernes Reelle ejere: Fritz Walther Pedersen (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-10 fjernes Reelle ejere: Thomas Dam (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-27 tilføjes Legale ejere: LORENTZEN & NIELSEN ApS (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2017-06-27 fjernes Legale ejere: PMLPRO Holding ApS (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2017-06-27 fjernes Reelle ejere: Peter Møller Lassen (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlundvej 17, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2016-12-23 tilføjes Direktion: Fritz Walther Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2016-12-23 tilføjes Formål: Selskabets primære formål er at etablere og drive LOOP centre (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-23 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Hovedbranche: Fitnesscentre (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Kontaktoplysninger: fpfinans@gmail.com (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2016-12-23 tilføjes Legale ejere: PMLPRO Holding ApS, FP HOLDING ApS, LOOP FITNESS INVEST 1 ApS, DAM HOLDING VIBORG ApS (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2016-12-23 tilføjes Navne: Team Fyn ApS (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Reelle ejere: Peter Møller Lassen, Thomas Dam, Fritz Walther Pedersen, Thomas Christian Terp (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2016-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Stiftere: PMLPRO Holding ApS, LOOP FITNESS INVEST 1 ApS, FP HOLDING ApS, DAM HOLDING VIBORG ApS (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Vedtægter: 2016-12-23 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-23)