Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2018-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Klinkbjerg 16, 1. TV., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-15 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-20 fjernes Kontaktoplysninger: silvermarker@hotmail.com (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-20 fjernes Legale ejere: Alexander Zaar Nielsen (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-20 fjernes Navne: Alzani IVS (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-20 fjernes ObligatoriskEmail: silvermarker@hotmail.com (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-20 fjernes Reelle ejere: Alexander Zaar Nielsen (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-20 fjernes Stiftere: Alexander Zaar Nielsen (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klinkbjerg 16, 1. TV., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Klinkbjerg 16, 1. TV., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Direktion: Alexander Zaar Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klinkbjerg 16, 1. TV., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-12-15 tilføjes Direktion: Alexander Zaar Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-12-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-15 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: silvermarker@hotmail.com (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Legale ejere: Alexander Zaar Nielsen (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Navne: Alzani IVS (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes ObligatoriskEmail: silvermarker@hotmail.com (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Reelle ejere: Alexander Zaar Nielsen (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Stiftere: Alexander Zaar Nielsen (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-12-15 tilføjes Vedtægter: 2016-12-15 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-01-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Spisestedet Messen ApS. (offentliggjort 2018-10-17)