Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Kapital | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-27 tilføjes Vedtægter: 2023-06-27 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2018-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EWPL Ocean ApS. (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2023-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 62.550,00 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Vedtægter: 2023-02-28 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 59, 1264 København K (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 22, 3. 3., 1150 København K (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-10-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-27 tilføjes Vedtægter: 2021-12-27 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 22, 3. 3., 1150 København K (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2021-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 22, 3. 3., 1150 København K (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2021-04-09 tilføjes Bestyrelse: David Stuart Fletcher (formand) (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-09 fjernes Bestyrelse: Robert Helms (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-09 tilføjes Direktion: Morten Egholm Handberg (direktør) (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-09 tilføjes Legale ejere: GEV Holdings Limited (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-09 fjernes Legale ejere: Wind Power LAB Holding ApS, Bassebo Holding ApS, Cajube Holding ApS, E Handberg Holding ApS, Ruth og Kent Kirk ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-09 tilføjes Vedtægter: 2021-04-09 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-04-09 fjernes Reelle ejere: Anders Hasse Røpke (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-03-31 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-12 tilføjes Legale ejere: Ruth og Kent Kirk ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-12 fjernes Legale ejere: WEST-MARINE A/S (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-05-23 fjernes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 22, 3. 3., 1150 København K (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 2., 1253 København K (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-06-29 tilføjes Bestyrelse: Carsten Jørn Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 62.500,00 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2018-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2018-06-29 tilføjes Legale ejere: WEST-MARINE A/S (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2018-06-29 tilføjes Reelle ejere: Anders Hasse Røpke (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2018-06-29 fjernes Reelle ejere: Andreas Christian Espersen (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 fjernes Reelle ejere: Anders Hasse Røpke (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-29 tilføjes Vedtægter: 2018-06-29 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-01 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2017-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2017-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 2., 1253 København K (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 11, st., 1250 København K (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: E Handberg Holding ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-30 fjernes Legale ejere: E Handberg Holding ApS (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-04-27 tilføjes Legale ejere: E Handberg Holding ApS (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-12-26 tilføjes Reelle ejere: Anders Hasse Røpke, Andreas Christian Espersen (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 11, st., 1250 København K (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-12-21 tilføjes Bestyrelse: Robert Helms (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2016-12-21 tilføjes Direktion: Anders Hasse Røpke (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor analyse af vindmøllefejl og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-21 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 tilføjes Hjemmeside: windpowerlab.com (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@windpowerlab.com (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 tilføjes Legale ejere: Wind Power LAB Holding ApS, Bassebo Holding ApS, Cajube Holding ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2016-12-21 tilføjes Navne: Wind Power LAB ApS (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2016-12-21 tilføjes Stiftere: Wind Power LAB Holding ApS, Gerda Holding ApS, Cajube Holding ApS, CAMAROSO Holding ApS, Bassebo Holding ApS (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2016-12-21 tilføjes Vedtægter: 2016-12-21 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-23)