Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Vedtægter | ||||
Kapital | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergrave 4, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2017-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Lou Advokater P/S. (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Lou Advokater P/S. (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergrave 4, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 fjernes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergrave 4, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergrave 4, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-04-18 tilføjes Legale ejere: Jan Toft Olesen, John Holflod Jeppesen, Nicolai Andreas Clausen, Ole Anders Petersen, Henrik Ejlersen (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-04-18 fjernes Legale ejere: Lars Møgelvang Hansen (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-04-17 fjernes Legale ejere: Jan Toft Olesen, Nicolai Andreas Clausen, John Holflod Jeppesen, Ole Anders Petersen, Henrik Ejlersen (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-03-09 tilføjes Navne: L Advokater Komplementarselskab ApS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-08 fjernes Navne: L Advokatfirma Komplementarselskab ApS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Vedtægter: 2020-03-09 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 64.828,00 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Lars Berg Dueholm, Carsten Palsgaard Gorritzen (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Carsten Carl Jensen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-05-14 tilføjes Navne: L Advokatfirma Komplementarselskab ApS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2018-05-13 fjernes Navne: Lou Advokatfirma Komplementarselskab ApS (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-14 tilføjes Vedtægter: 2018-05-14 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 64.286,00 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2017-06-21 tilføjes Legale ejere: Ole Anders Petersen, Henrik Ejlersen (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2017-06-21 tilføjes Vedtægter: 2017-06-21 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2016-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergrave 4, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2016-12-22 tilføjes Direktion: Jan Toft Olesen (direktør) (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at deltage som komplementarselskab i Lou Advokatpartnerselskab, herunder at stille lånekapital til rådighed for dette. (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-22 (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-22 tilføjes Legale ejere: Carsten Carl Jensen, Lars Berg Dueholm, Carsten Palsgaard Gorritzen, Jan Toft Olesen, Nicolai Andreas Clausen, John Holflod Jeppesen, Lars Møgelvang Hansen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2016-12-22 tilføjes Navne: Lou Advokatfirma Komplementarselskab ApS (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2016-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-22 tilføjes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2016-12-22 tilføjes Stiftere: Nicolai Andreas Clausen, Lars Møgelvang Hansen, Lars Berg Dueholm, John Holflod Jeppesen, Jan Toft Olesen, Carsten Palsgaard Gorritzen, Carsten Carl Jensen (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-22 tilføjes Vedtægter: 2016-12-22 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-22)