Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Skovgaard-Andersen | 25.01.2024 | direktør |
Bo Foged | 31.12.2022 | direktør |
Thomas Hinrichsen | 24.06.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Baruël Poulsen | 24.06.2021 | 25.01.2024 | direktør |
Christian Troels Skakkebæk | 24.06.2021 | 25.01.2024 | direktør |
Stig Pastwa | 24.06.2021 | 31.12.2022 | direktør |
Morten Jensen | 13.05.2020 | 24.06.2021 | direktør |
Mogens Thorninger | 21.12.2016 | 13.05.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Jensen | 13.05.2020 | 24.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Torben Carlsen | 08.03.2017 | 24.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Thorninger | 08.03.2017 | 13.05.2020 | bestyrelsesmedlem |