Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Alexander Grønnegaard Nielsen | 13.08.2021 | direktør |
Thomas Holstein Qvortrup | 15.11.2019 | direktør |
Rumle Sakarias Flanding | 15.11.2019 | direktør |
Magnus Thorbjørn Naef Winding | 05.10.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Rømer Westergaard | 21.12.2017 | 14.03.2018 | direktør |
Emil Julius Hummelgaard Konstantinovitz | 21.12.2016 | 01.09.2019 | direktør |
Christian Maar Andersen | 21.12.2016 | 05.10.2017 | adm. dir |
Magnus Thorbjørn Naef Winding | 21.12.2016 | 04.10.2017 | direktør |