Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Bestyrelse | Direktion | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 4, 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Pramstedvej 25, 6800 Varde (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pramstedvej 25, 6800 Varde (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Meldahlsgade 5, 1613 København V (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-21 tilføjes Hjemmeside: geas.dk (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: dko@geas.dk (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-02-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-06 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-11-29 tilføjes Bestyrelse: Bo Schack (formand) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Bestyrelse: Jesper Juul (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-28 fjernes Bestyrelse: David Emil Kaastrup-Olsen (formand) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-17 tilføjes Bestyrelse: David Emil Kaastrup-Olsen (formand) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-17 fjernes Bestyrelse: Ask Andersen Holme (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 fjernes Bestyrelse: David Emil Kaastrup-Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-29 tilføjes Direktion: David Emil Kaastrup-Olsen (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Direktion: David Thirup Schouenborg (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-17 tilføjes Direktion: David Thirup Schouenborg (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-17 fjernes Direktion: Michael Aerts Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med en direktør, af bestyrelsesformanden sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Vedtægter: 2023-11-17 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-03-31 tilføjes Bestyrelse: Thomas Grauslund Nielsen (formand) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-03-31 fjernes Bestyrelse: Peter Mering (formand) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-03-30 fjernes Bestyrelse: Thomas Grauslund Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-09 tilføjes Bestyrelse: Thomas Grauslund Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-03-09 fjernes Bestyrelse: Torben Suhr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-01 tilføjes Direktion: Michael Aerts Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2021-07-31 fjernes Direktion: Søren Grube Brandt Dragsdal (direktør) (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-03-09 tilføjes Bestyrelse: Peter Mering (formand) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2021-03-09 fjernes Bestyrelse: Per Mathias Kaastrup-Olsen (formand) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Søren Grube Brandt Dragsdal (direktør) (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2019-04-01 fjernes Direktion: Peter Westphall (direktør) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-12 tilføjes Bestyrelse: Torben Suhr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2018-10-12 fjernes Bestyrelse: Klaus Jacob Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-28)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meldahlsgade 5, 1613 København V (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2016-12-19 tilføjes Bestyrelse: Klaus Jacob Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-28)
Den 2016-12-19 tilføjes Direktion: Peter Westphall (direktør) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2016-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder direkte eller indirekte investering i fast ejendom samt udvikling heraf. Selskabets formål er at eje fast ejendom til udlejning. (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 tilføjes Legale ejere: GLOSTRUP ERHVERVSEJENDOMME A/S (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 tilføjes Navne: Kirkebjerg Parkvej ApS (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2016-12-19 tilføjes Stiftere: GLOSTRUP ERHVERVSEJENDOMME A/S (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med en direktør, af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2016-12-19 tilføjes Vedtægter: 2016-12-19 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-21)