Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2018-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 35, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Direktion: Kirsten Pi Lyngby Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-18 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Legale ejere: Kirsten Pi Lyngby Nielsen (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Navne: Pi Lyngby Holding ApS (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 35, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Direktion: Kirsten Pi Lyngby Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, samt at drive handel, investering og dermed beslægtede virksomheder. (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-18 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Legale ejere: Kirsten Pi Lyngby Nielsen (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Navne: Pi Lyngby Holding ApS (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Vedtægter: 2016-10-18 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-10-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Nørreriis ApS. (offentliggjort 2018-08-15)