Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revisor | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2022-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Byenden 1, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-08-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-15 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-28 fjernes Hjemmeside: www.stevnsentreprise.dk (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-28 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-28 fjernes Kontaktoplysninger: mail@stevnsentreprise.dk (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-28 fjernes Legale ejere: EKLOW HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-28 fjernes Navne: Stevns Entreprise ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-28 fjernes Reelle ejere: René Leen (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-28 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-28 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-28 fjernes Stiftere: Jonas Leen Jensen, EKLOW HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-12-07 Statstidende Dekret
Den 2021-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byenden 1, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være entreprenør konsulent og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-08-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-15 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Hjemmeside: www.stevnsentreprise.dk (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@stevnsentreprise.dk (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Legale ejere: EKLOW HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Navne: Stevns Entreprise ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Reelle ejere: René Leen (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Stiftere: Jonas Leen Jensen, EKLOW HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-10-22 tilføjes Vedtægter: 2016-12-15 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Byenden 1, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-08-31 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-15 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 fjernes Hjemmeside: www.stevnsentreprise.dk (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 fjernes Kontaktoplysninger: mail@stevnsentreprise.dk (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 fjernes Legale ejere: EKLOW HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 fjernes Navne: Stevns Entreprise ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 fjernes Reelle ejere: René Leen (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 fjernes Stiftere: Jonas Leen Jensen, EKLOW HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-18 fjernes Bestyrelse: René Leen (formand) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-18 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: René Leen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-02-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-01 tilføjes Bestyrelse: René Leen (formand) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: René Leen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: René Leen (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: EKLOW HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Jonas Leen Jensen (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-12-30 fjernes Legale ejere: EKLOW HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-12-31 fjernes Direktion: Jonas Leen Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Jonas Leen Jensen, René Leen (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-10-21 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2019-10-21 fjernes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byenden 1, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2019-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Byenden 1, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byenden 1, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Byenden 1, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-01-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byenden 1, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsvænge 119, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2017-12-31)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsvænge 119, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2017-12-31)
Den 2016-12-15 tilføjes Direktion: Jonas Leen Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2016-12-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være entreprenør konsulent og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-08-31 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-15 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Hjemmeside: www.stevnsentreprise.dk (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@stevnsentreprise.dk (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Legale ejere: EKLOW HOLDING ApS, Jonas Leen Jensen (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2016-12-15 tilføjes Navne: Stevns Entreprise ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Reelle ejere: Jonas Leen Jensen, René Leen (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2016-12-15 tilføjes Stiftere: Jonas Leen Jensen, EKLOW HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2016-12-15 tilføjes Vedtægter: 2016-12-15 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)