Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andrée Otti Ejnar Grögler | 31.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daniel Baco Dasic | 15.12.2016 | 08.03.2023 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andrée Otti Ejnar Grögler | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Kaspar Böhi | 15.12.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Achilles Anton Rupf | 31.03.2023 | 18.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Baco Dasic | 15.12.2016 | 08.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Achilles Anton Rupf | 15.12.2016 | 08.11.2021 | bestyrelsesmedlem |