Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Glen Thomhav | 07.03.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Larry Eriksen | 12.12.2016 | 07.03.2023 | direktør |
Glen Thomhav | 12.12.2016 | 10.05.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Glen Thomhav | 07.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Fournais Thomhav | 07.03.2023 | formand |
David Joseph Dahl Slatcher | 10.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Glen Thomhav | 10.05.2017 | 06.03.2023 | formand |
Larry Eriksen | 12.12.2016 | 07.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Oluf Larsen | 12.12.2016 | 10.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Kristensen | 12.12.2016 | 10.05.2017 | formand |