Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | ||||
Dekret | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-05 fjernes Direktion: Marianne Ketscher (direktør) (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-05 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-09 Statstidende Dekret
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balevej 62, 8544 Mørke (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kankbøllevej 104, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-11 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Revisor: Kroghede (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-26 tilføjes Revisor: Kroghede (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-05-22 fjernes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2017-05-27)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kankbøllevej 104, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2017-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglbrændervej 1, 8350 Hundslund (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglbrændervej 1, 8350 Hundslund (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-19 tilføjes Direktion: Marianne Ketscher (direktør) (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2016-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed. (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-19 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Legale ejere: Familien Ketscher Holding ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Navne: Proff. Entreprise af 2017 ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2017-05-27)
Den 2016-12-19 tilføjes Stiftere: Familien Ketscher Holding ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2016-12-19 tilføjes Vedtægter: 2016-12-19 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-10)