Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Direktion: Martin Kornbek Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2021-04-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tuevej ApS. (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2022-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Trelleborggade ApS. (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-07-21 tilføjes Legale ejere: NOE HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-07 tilføjes Kontaktoplysninger: jt@pragmatic.dk (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-01-02 tilføjes Navne: Scandinavian-Living ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-01 fjernes Navne: MENUSPACE ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-02 tilføjes Vedtægter: 2020-01-02 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-12-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en Direktør (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-15 tilføjes Legale ejere: Bjarne Hansen (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-12-15 fjernes Legale ejere: Bjarne Hansen (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-12-14 fjernes Legale ejere: Bjarne Hansen (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 247, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Egehegnet 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Direktion: Bjarne Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-15 fjernes Direktion: Peter Midtgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Legale ejere: DSH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2019-11-15 fjernes Legale ejere: SCANDINAVIAN LIVING A/S (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-15 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Hansen (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-14 fjernes Reelle ejere: Bjarne Hansen (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-15 tilføjes Vedtægter: 2019-11-15 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egehegnet 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hamborg Plads 2, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-27 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Hansen (formand) (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-10-27 fjernes Bestyrelse: Lone Just (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-10-26 fjernes Bestyrelse: Bjarne Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hamborg Plads 2, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2017-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Göteborg Plads 1, 9., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-02-01 tilføjes Direktion: Bjarne Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2017-02-01 fjernes Direktion: Bjarne Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-31 fjernes Bestyrelse: Anne Hasløv (næstformand) (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-01-31 fjernes Direktion: Peter Midtgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Göteborg Plads 1, 9., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2016-12-15 tilføjes Bestyrelse: Anne Hasløv (næstformand) (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-15 tilføjes Direktion: Peter Midtgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er Udvikling og indretning af restauranter, hoteller, forretninger etc. Med udgangspunkt i Menu design (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Legale ejere: SCANDINAVIAN LIVING A/S, Bjarne Hansen (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2016-12-15 tilføjes Navne: MENUSPACE ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2016-12-15 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Hansen (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Stiftere: SCANDINAVIAN LIVING A/S (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en Direktør sammen med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Vedtægter: 2016-12-15 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-20)