Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 234, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Direktion: Kent Sejdelin Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-14 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Legale ejere: SEJDELIN ApS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Navne: LK16 IVS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Reelle ejere: Kent Sejdelin Christensen, Louise Brandt Helmersen (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Stiftere: SEJDELIN ApS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 234, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 234, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 234, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2016-12-14 tilføjes Direktion: Kent Sejdelin Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med design af produkter og salg af disse rettigheder samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-14 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Legale ejere: SEJDELIN ApS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Navne: LK16 IVS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Reelle ejere: Kent Sejdelin Christensen, Louise Brandt Helmersen (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Stiftere: SEJDELIN ApS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Vedtægter: 2016-12-14 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-22)