Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2017-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RD-SUPPORT ApS. (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-10-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-10-07 tilføjes Revisor: Rynord Revision statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-12-19 tilføjes Direktion: Claus Marquordt (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab, herunder foretage investeringer i andre virksomheder og udvikle disse. (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-19 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Legale ejere: Claus Marquordt (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-12-19 tilføjes Navne: Smart Devices ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Reelle ejere: Claus Marquordt (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-12-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2016-12-19 tilføjes Stiftere: Claus Marquordt (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Vedtægter: 2016-12-19 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-20)