Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 tilføjes Navne: Energy Dance Studio ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-10 fjernes Navne: Energy Dance Studio IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-03 tilføjes Kontaktoplysninger: lndanshatting@gmail.com (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-02 fjernes Kontaktoplysninger: indanshatting@gmail.com (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerbakken 17, 8362 Hørning (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Direktion: Morten Krogh (direktør) (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Formål: undervisning i dans og øvrige kulturelle dicipliner (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i kulturelle discipliner (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: indanshatting@gmail.com (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-12-15 tilføjes Legale ejere: M. KROGH HOLDING SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Navne: Energy Dance Studio IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2016-12-15 tilføjes Reelle ejere: Morten Krogh (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Stiftere: M. KROGH HOLDING SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Vedtægter: 2016-12-15 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-20)