Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2019-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 85, 2830 Virum (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-13 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-03-12 fjernes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-03-12 fjernes Legale ejere: Frederik Hill IVS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-03-12 fjernes Navne: HILL'S VELVÆRE IVS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-03-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-03-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-03-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-03-12 fjernes Stiftere: Frederik Hill IVS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-03-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-02-12 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-22 fjernes Direktion: Michael Frederik Ravn (direktør) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-06-01 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2017-05-31 fjernes Hovedbranche: Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 85, 2830 Virum (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2017-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Virum Stationsvej 107, 2830 Virum (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-21 tilføjes Navne: HILL'S VELVÆRE IVS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2017-04-20 fjernes Navne: BabyHill IVS (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-21 tilføjes Vedtægter: 2017-04-21 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virum Stationsvej 107, 2830 Virum (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-12-13 tilføjes Direktion: Michael Frederik Ravn (direktør) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2016-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med børnetøj og udstyr samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2016-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2016-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-13 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2016-12-13 tilføjes Legale ejere: Frederik Hill IVS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2016-12-13 tilføjes Navne: BabyHill IVS (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2016-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2016-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2016-12-13 tilføjes Stiftere: Frederik Hill IVS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2016-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2016-12-13 tilføjes Vedtægter: 2016-12-13 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2016-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-22)