Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egernvej 24, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skåde Højgårdsvej 53, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2016-12-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DINGÆLD ApS. (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skåde Højgårdsvej 53, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2016-12-06 tilføjes Direktion: Steffen Muldgaard (direktør) (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-06 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Legale ejere: Steffen Muldgaard (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Navne: SMU Holding ApS (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Reelle ejere: Steffen Muldgaard (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2016-12-06 tilføjes Stiftere: Steffen Muldgaard (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Vedtægter: 2016-12-06 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-19)