Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linde Alle 17, st. tv., 2850 Nærum (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Ordrup Sidealle 3, 2. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2016-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LENH IPC ApS. (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-04-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-04-19 tilføjes Vedtægter: 2018-04-19 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-04-19 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2016-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Ordrup Sidealle 3, 2. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2016-12-16 tilføjes Direktion: Lene Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-16 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Legale ejere: Lene Hansen (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Navne: LENH HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Reelle ejere: Lene Hansen (offentliggjort 2017-09-10)
Den 2016-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2016-12-16 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2016-12-16 tilføjes Stiftere: Lene Hansen (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Vedtægter: 2016-12-16 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2016-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-19)