Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: C. Torp ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: C. Torp IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WESSELS DENTAL ApS. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egensevej 25, 2770 Kastrup (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Direktion: Claus Torp Sørensen (direktør) (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-16 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Legale ejere: Claus Torp Sørensen (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-12-16 tilføjes Navne: C. Torp IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2016-12-16 tilføjes Reelle ejere: Claus Torp Sørensen (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2016-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Stiftere: Claus Torp Sørensen (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Vedtægter: 2016-12-16 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2016-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2016-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-19)