Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sohngårdsholmsvej 3, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes Binavne: Gentlesupply.dk ApS (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes Direktion: Niclas Frost Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-16 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes Kontaktoplysninger: info@gentlesupply.dk (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes Legale ejere: Niclas Frost Jensen, Martin Windelborg (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes Navne: Gentlesupply ApS (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes ObligatoriskEmail: info@gentlesupply.dk (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes Reelle ejere: Niclas Frost Jensen, Martin Windelborg (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes Stiftere: Niclas Frost Jensen, Martin Windelborg (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-02-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sohngårdsholmsvej 3, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Binavne: Gentlesupply.dk ApS (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Direktion: Niclas Frost Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive detailhandel bl.a. via internettet med tøj, smykker, accessories m.v.. Samt anden aktivitet hertil knyttet efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-16 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@gentlesupply.dk (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Legale ejere: Niclas Frost Jensen, Martin Windelborg (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Navne: Gentlesupply ApS (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes ObligatoriskEmail: info@gentlesupply.dk (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Reelle ejere: Niclas Frost Jensen, Martin Windelborg (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Stiftere: Niclas Frost Jensen, Martin Windelborg (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Vedtægter: 2016-12-16 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-16)