Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-10-03 sletter virksomheden Ejerskaber: ALFA TRAVEL A/S. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2017-01-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALFA TRAVEL A/S. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghaven 21, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Jørgens Bakke 8, 1. tv., 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Jørgens Bakke 8, 1. tv., 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2019-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Jørgens Bakke 8, 1. tv., 7500 Holstebro (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-02-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Jørgens Bakke 8, 1. tv., 7500 Holstebro (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2018-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Jørgens Bakke 8, 1. tv., 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-15 fjernes Legale ejere: AJN HOLDING 2012 ApS (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-02-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Jørgens Bakke 8, 1. tv., 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2016-10-03 tilføjes Direktion: Allan Julsgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje anparter/aktier i Alfa Travel A/S samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-03 tilføjes Legale ejere: AJN HOLDING 2012 ApS, Allan Julsgaard Nielsen (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-10-03 tilføjes Navne: AJN Holding 2016 ApS (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-03 tilføjes Reelle ejere: Allan Julsgaard Nielsen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-03 tilføjes Vedtægter: 2016-10-03 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-19)