Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lone Køhn Bundgaard | 30.09.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Sørensen | 15.12.2021 | 30.09.2023 | adm. dir |
Lone Køhn Bundgaard | 15.12.2021 | 29.09.2023 | direktør |
Jens Sørensen | 19.12.2016 | 14.12.2021 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Nørrelund Bentzen | 14.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gert Hunosøe | 10.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Claus Meldgaard | 10.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henning Jensen | 03.03.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Yvonne Kjeldal Pauly | 15.12.2021 | 14.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Troels Vibe Carlsen | 15.12.2021 | 14.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lone Køhn Bundgaard | 03.03.2017 | 15.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Louis Mogensen | 03.03.2017 | 15.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
John Hansen | 03.03.2017 | 10.12.2020 | bestyrelsesmedlem |