Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marc Krol Lundtang | 01.05.2024 | direktør |
David Elsass | 15.02.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Damgaard Sørensen | 19.08.2020 | 15.02.2024 | direktør |
Kasper Wittchen Holm | 07.02.2020 | 01.04.2024 | direktør |
Christian Oliver Stjerna Degner-Elsner | 07.12.2016 | 07.02.2020 | direktør |