Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Olfert Fischers Gade 8, 1311 København K (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-10 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 fjernes Kontaktoplysninger: lf@advicecapital.dk (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 fjernes Legale ejere: Peter Guldberg, Lars Peter Fetterlein (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 fjernes Navne: Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 fjernes Reelle ejere: Peter Guldberg, Lars Peter Fetterlein (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 fjernes Stiftere: Stefan Poul Rasmussen, Lars Peter Fetterlein, Jesper Gerhard Vogelius, Jacob Monberg, ADVICE CAPITAL A/S (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Advice Capital Robusto A/S. (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Advice Capital Robusto A/S. (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Advice Capital Robusto A/S. (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Advice Capital Robusto A/S. (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Advice Capital Robusto A/S. (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Advice Capital Robusto A/S. (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Advice Capital Robusto A/S. (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2022-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Advice Capital Robusto A/S. (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2024-03-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-08 fjernes Bestyrelse: Lars Peter Fetterlein (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-08 fjernes Direktion: Lars Peter Fetterlein (direktør) (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.215.001,00 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-09-30 tilføjes Legale ejere: Peter Guldberg, Lars Peter Fetterlein (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-09-29 fjernes Legale ejere: Lars Peter Fetterlein (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Guldberg, Lars Peter Fetterlein (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Lars Peter Fetterlein (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-09-30 tilføjes Vedtægter: 2023-09-30 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-25 tilføjes Bestyrelse: Niels Kühl Hasager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-05-25 fjernes Bestyrelse: Peter Steen Hildebrandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i børsnoterede aktier (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-02-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Guldberg (formand) (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-02-27 fjernes Bestyrelse: Jacob Monberg (formand) (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-27 tilføjes Navne: Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-02-26 fjernes Navne: Advice Capital Breakthrough Biotech Fund A/S (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-27 tilføjes Vedtægter: 2023-02-27 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2022-11-16 tilføjes Legale ejere: Lars Peter Fetterlein (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2022-11-16 fjernes Legale ejere: PALSGAARD GODS A/S, KTS BERLIN ApS, Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-11-16 tilføjes Reelle ejere: Lars Peter Fetterlein (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2022-11-16 tilføjes Vedtægter: 2022-11-16 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-05-24 tilføjes Vedtægter: 2022-05-24 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 47.940.500,00 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2021-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2021-03-31 tilføjes Vedtægter: 2021-03-31 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2021-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 46.353.800,00 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 45.496.400,00 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-28 tilføjes Vedtægter: 2021-02-28 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-19 tilføjes Vedtægter: 2021-02-19 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 43.865.900,00 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-01-31 tilføjes Legale ejere: KTS BERLIN ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2021-01-31 tilføjes Vedtægter: 2021-01-31 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 42.730.700,00 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 42.461.300,00 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-31 tilføjes Vedtægter: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-12-11 tilføjes Vedtægter: 2020-12-11 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 41.344.300,00 (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-11-30 tilføjes Legale ejere: PALSGAARD GODS A/S (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2020-11-30 fjernes Legale ejere: KTS BERLIN ApS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-11-30 tilføjes Vedtægter: 2020-11-30 (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 38.933.700,00 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-07-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 37.755.400,00 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-31 tilføjes Vedtægter: 2020-07-31 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-07-13 tilføjes Vedtægter: 2020-07-13 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 36.648.000,00 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 35.875.000,00 (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-06-30 tilføjes Vedtægter: 2020-06-30 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-06-11 tilføjes Vedtægter: 2020-06-11 (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 34.693.100,00 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 33.578.900,00 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-05-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-05-31 tilføjes Legale ejere: KTS BERLIN ApS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-05-08 fjernes Legale ejere: Ny JJT Holding ApS, MIKKELBORG EJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-31 tilføjes Vedtægter: 2020-05-31 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-05-08 tilføjes Vedtægter: 2020-05-08 (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 31.688.689,00 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-30 tilføjes Vedtægter: 2020-04-30 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-03-06 fjernes Bestyrelse: Jesper Gerhard Vogelius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-29 tilføjes Kapital (Kapital): 30.120.689,00 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-02-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-02-29 tilføjes Vedtægter: 2020-02-29 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-02-29 fjernes Legale ejere: JBM HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 29.387.589,00 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-01-31 tilføjes Vedtægter: 2020-01-31 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-01-31 fjernes Legale ejere: KTS BERLIN ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 27.277.889,00 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: KTS BERLIN ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Hybsch Connect Holding ApS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-12-31 tilføjes Vedtægter: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 23.472.852,00 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-11-30 tilføjes Legale ejere: JBM HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-11-30 fjernes Legale ejere: Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-11-30 tilføjes Vedtægter: 2019-11-30 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Legale ejere: Advice Capital Robusto A/S, Ny JJT Holding ApS, MIKKELBORG EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-09-29 fjernes Legale ejere: Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-06-30 fjernes Legale ejere: Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i biotechselskaber med BTD-status. (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-23 tilføjes Bestyrelse: Peter Steen Hildebrandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2019-05-23 fjernes Bestyrelse: Lars Einar Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-23 tilføjes Legale ejere: Hybsch Connect Holding ApS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-05-23 tilføjes Navne: Advice Capital Breakthrough Biotech Fund A/S (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2019-05-22 fjernes Navne: Advice Capital Long/Short Fund A/S (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-23 tilføjes Vedtægter: 2019-05-23 (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Legale ejere: Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-03-31 fjernes Legale ejere: Sarah Louise Pilkington, Morten Schlottmann, CNC MASKINER ApS, Fetterlein & Jensen I/S (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-03-30 fjernes Legale ejere: Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-02-28 fjernes Legale ejere: Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Legale ejere: Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-01-31 fjernes Legale ejere: Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Jesper Luja Thomsen (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: Advice Capital Robusto A/S (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 17.498.100,00 (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2018-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2018-08-13 tilføjes Legale ejere: Fetterlein & Jensen I/S (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-08-13 tilføjes Vedtægter: 2018-08-13 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 17.082.100,00 (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-06-18 tilføjes Vedtægter: 2018-06-18 (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 16.533.900,00 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-04-30 tilføjes Vedtægter: 2018-04-30 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 fjernes Legale ejere: Lars Ole Tindholdt (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-02-09 tilføjes Legale ejere: CNC MASKINER ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 15.281.900,00 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-09 tilføjes Vedtægter: 2018-02-09 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 14.551.900,00 (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 13.730.900,00 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-31 tilføjes Legale ejere: Lars Ole Tindholdt (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: Spogárd Holding ApS (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-31 tilføjes Vedtægter: 2018-01-31 (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-01-10 tilføjes Vedtægter: 2018-01-10 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 13.214.200,00 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 12.647.000,00 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-12-21 tilføjes Vedtægter: 2017-12-21 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-08 tilføjes Vedtægter: 2017-12-08 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 11.600.100,00 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 11.063.800,00 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Vedtægter: 2017-08-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-11 tilføjes Vedtægter: 2017-08-11 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-08-11 tilføjes Legale ejere: Jesper Luja Thomsen (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2017-08-11 fjernes Legale ejere: Annelise von Bülow, EURO SHIPPING BROKERS A/S, KARAB Holding ApS, Knud Erik Andreasen, HANS TARP A/S, JMBH HOLDING ApS, LINDA REFLEXIS HOLDING ApS, Henrik Hoelgaard (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-10 fjernes Legale ejere: Jesper Luja Thomsen (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 10.520.500,00 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: Henrik Hoelgaard (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: Fetterlein & Jensen I/S, Niels Karl Læssøe Stephensen, Frederik Hillersborg Sørensen, TIND ApS, JØRGEN HAVE HOLDING ApS, TALBRO ApS (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 9.991.500,00 (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 8.942.500,00 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-05-31 tilføjes Legale ejere: JØRGEN HAVE HOLDING ApS, TALBRO ApS (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-05-31 fjernes Legale ejere: Jesper Gerhard Vogelius (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-05-19 tilføjes Legale ejere: LINDA REFLEXIS HOLDING ApS, Sarah Louise Pilkington, Morten Schlottmann (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-05-19 tilføjes Vedtægter: 2017-05-19 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 7.503.100,00 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-30 tilføjes Legale ejere: Frederik Hillersborg Sørensen, TIND ApS, Jesper Luja Thomsen, Spogárd Holding ApS (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-04-29 fjernes Legale ejere: Jesper Luja Thomsen (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-04-30 tilføjes Vedtægter: 2017-04-30 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 5.757.500,00 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Legale ejere: Jesper Luja Thomsen, Jesper Gerhard Vogelius, Fetterlein & Jensen I/S, Niels Karl Læssøe Stephensen, Annelise von Bülow, EURO SHIPPING BROKERS A/S, KARAB Holding ApS, Knud Erik Andreasen, HANS TARP A/S, JMBH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-03-30 fjernes Legale ejere: Jesper Gerhard Vogelius (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Vedtægter: 2017-03-31 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2016-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olfert Fischers Gade 8, 1311 København K (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2016-12-10 tilføjes Bestyrelse: Lars Einar Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-12-10 tilføjes Direktion: Lars Peter Fetterlein (direktør) (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2016-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at skabe en formuevækst, ved mere kortsigtede investeringsstrategier, som ligger over markeds-afkastet, via porteføljeinvesteringer i aktier, obligationer, virksomhedsobligationer, valuta, finansielle instrumenter mv. for egne midler. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2016-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-10 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2016-12-10 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2016-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2016-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2016-12-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2016-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2016-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: lf@advicecapital.dk (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2016-12-10 tilføjes Legale ejere: Jesper Gerhard Vogelius (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2016-12-10 tilføjes Navne: Advice Capital Long/Short Fund A/S (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2016-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2016-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2016-12-10 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2016-12-10 tilføjes Stiftere: Stefan Poul Rasmussen, Lars Peter Fetterlein, Jesper Gerhard Vogelius, Jacob Monberg, ADVICE CAPITAL A/S (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2016-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2016-12-10 tilføjes Vedtægter: 2016-12-10 (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2016-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2016-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-08)