Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Kapital | Navne | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-11 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-11 tilføjes Vedtægter: 2024-06-11 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-18 tilføjes Legale ejere: Ciftgul Holding ApS (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-18 fjernes Legale ejere: Kaan Ozdokmeci (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-17 fjernes Legale ejere: Ciftgul Holding ApS (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-18 tilføjes Reelle ejere: Cem Ciftgül (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-17 fjernes Reelle ejere: Cem Ciftgül (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 74, 1620 København V (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsdalen 151, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-06-24 tilføjes Legale ejere: Ciftgul Holding ApS, Alper Semerci, Huseyin Ozcan (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-06-24 fjernes Legale ejere: Brask Holding ApS, Kaan Ozdokmeci, Huseyin Ozcan (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-23 fjernes Legale ejere: Ciftgul Holding ApS, Huseyin Ozcan (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-24 tilføjes Reelle ejere: Cem Ciftgül (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-06-24 fjernes Reelle ejere: Henrik Brask (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-23 fjernes Reelle ejere: Cem Ciftgül (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-23 tilføjes Vedtægter: 2022-06-23 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2022-06-23 fjernes Direktion: Henrik Brask (direktør) (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsdalen 151, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 25, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 tilføjes Hjemmeside: www.proteams.com (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 fjernes Hjemmeside: www.proteams.net (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@proteams.com (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 fjernes Kontaktoplysninger: hello@proteams.net (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 25, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 25, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-09 tilføjes Navne: Proteams ApS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-08 fjernes Navne: Proteams IVS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-09 tilføjes Vedtægter: 2020-10-09 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2020-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 25, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 25, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 25, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 25, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-09-21 tilføjes Legale ejere: Huseyin Ozcan, Kaan Ozdokmeci, Huseyin Ozcan, Kaan Ozdokmeci (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2018-09-20 fjernes Legale ejere: Huseyin Ozcan (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2018-09-21 tilføjes Vedtægter: 2018-09-21 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Cem Ciftgül, Henrik Brask (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2016-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 25, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-12-16 tilføjes Direktion: Henrik Brask (direktør) (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-12-16 tilføjes Formål: Selskabet er etableret for at udbyde digitale tjenester samt rådgivning og skal håndtere en online platform for digitale tjenester og lette outsourcing. (offentliggjort 2016-12-18)
Den 2016-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-18)
Den 2016-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-16 (offentliggjort 2016-12-18)
Den 2016-12-16 tilføjes Hjemmeside: www.proteams.net (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2016-12-16 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2016-12-18)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-18)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-18)
Den 2016-12-16 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@proteams.net (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2016-12-16 tilføjes Legale ejere: Huseyin Ozcan, Cem Ciftgül, Henrik Brask, Huseyin Ozcan, Ciftgul Holding ApS, Brask Holding ApS (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 fjernes Legale ejere: Huseyin Ozcan, Cem Ciftgül, Henrik Brask (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Navne: Proteams IVS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2016-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-18)
Den 2016-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-18)
Den 2016-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Stiftere: Henrik Brask, Cem Ciftgül (offentliggjort 2016-12-18)
Den 2016-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede direktion. (offentliggjort 2016-12-18)
Den 2016-12-16 tilføjes Vedtægter: 2016-12-16 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2016-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2016-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-18)