Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Binavne | ||||
Bestyrelse | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2017-02-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Odisha Project IVS. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2020-12-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NS 21062022 A/S. (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2023-04-01 tilføjes Legale ejere: Jakob Meiland Hansen (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-04-01 fjernes Legale ejere: Meiland Holding ApS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-03-13 tilføjes Binavne: Novalume ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-12 fjernes Binavne: Novalume A/S (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-07 tilføjes Bestyrelse: Per Asmund Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-07 fjernes Bestyrelse: Christian Monrad Overgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-06 fjernes Bestyrelse: Per Asmund Christensen (næstformand) (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-07 tilføjes Navne: Novalume Holding ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-06 fjernes Navne: Novalume Holding A/S (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-07 tilføjes Vedtægter: 2023-03-07 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-09-27 tilføjes Bestyrelse: Christian Monrad Overgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-09-26 fjernes Bestyrelse: Christian Monrad Overgaard (formand) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kay Fiskers Plads 9, 7., 2300 København S (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-07-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-07-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-07-18 tilføjes Vedtægter: 2022-07-18 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-07-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-01 tilføjes Direktion: Rasmus Kvist Maarbjerg (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-01)
Den 2021-07-31 fjernes Direktion: Kim Krahl Larsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-01)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-02 tilføjes Binavne: Novalume A/S (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2021-02-01 tilføjes Direktion: Kim Krahl Larsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-01)
Den 2021-02-01 fjernes Direktion: Jakob Meiland Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-01 tilføjes Navne: Novalume Holding A/S (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2021-02-01 tilføjes Vedtægter: 2021-02-01 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-01-31 fjernes Navne: Novalume A/S (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: ACCO Group II ApS, MS2 INVEST ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: MS2 INVEST ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 tilføjes Reelle ejere: Christian Monrad Overgaard (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Per Asmund Christensen (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-30 fjernes Reelle ejere: Christian Monrad Overgaard (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kay Fiskers Plads 9, 7., 2300 København S (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2020-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kay Fiskers Plads 9, 7., 2300 København S (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kay Fiskers Plads 9, 7., 2300 København S (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kay Fiskers Plads 9, 7., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-04-06 fjernes Legale ejere: Per Asmund Christensen (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-11-04 tilføjes Vedtægter: 2019-11-04 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kay Fiskers Plads 9, 7., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkegårdsvej 9, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-09 tilføjes Legale ejere: Meiland Holding ApS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2019-05-08 fjernes Legale ejere: Meiland Holding ApS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-05-09 tilføjes Reelle ejere: Christian Monrad Overgaard, Per Asmund Christensen (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2019-05-08 fjernes Reelle ejere: Christian Monrad Overgaard, Per Asmund Christensen (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-04 tilføjes Reelle ejere: Per Asmund Christensen (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2018-09-03 fjernes Reelle ejere: Per Asmund Christensen (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-21 tilføjes Legale ejere: ACCO Group ApS (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-21 fjernes Legale ejere: Anpartsselskabet IXIX (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-20 fjernes Legale ejere: ACCO Group ApS (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-21 tilføjes Reelle ejere: Christian Monrad Overgaard (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-22 tilføjes Legale ejere: ACCO Group ApS, Meiland Holding ApS (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-05-21 fjernes Legale ejere: Meiland Holding ApS, ACCO Group ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-04 tilføjes Legale ejere: Anpartsselskabet IXIX, Per Asmund Christensen, MS2 INVEST ApS (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-04-03 fjernes Legale ejere: MS2 INVEST ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-04-04 tilføjes Reelle ejere: Per Asmund Christensen (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-12 tilføjes Legale ejere: MS2 INVEST ApS, Meiland Holding ApS, ACCO Group ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkegårdsvej 9, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2016-12-16 tilføjes Bestyrelse: Christian Monrad Overgaard (formand) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-12-16 tilføjes Direktion: Jakob Meiland Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2016-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af lyskilder til erhverv og privat samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-16 (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Navne: Novalume A/S (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2016-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2016-12-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2016-12-16 tilføjes Stiftere: MS2 INVEST ApS, ACCO Group ApS (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens næstformand, af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller af bestyrelsesformanden i forening med bestyrelsens næstformand. (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Vedtægter: 2016-12-16 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2016-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2016-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-16)