Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovmøllevej 26, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-15 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Kontaktoplysninger: hey@sein.dk (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Legale ejere: Kristian Ulrich Larsen, Jakob Storm Kumar (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Navne: SEIN ApS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Reelle ejere: Kristian Ulrich Larsen, Jakob Storm Kumar (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Stiftere: Kristian Ulrich Larsen, Jakob Storm Kumar (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-07 fjernes Direktion: Kristian Ulrich Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-21 tilføjes Reelle ejere: Kristian Ulrich Larsen, Jakob Storm Kumar (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2022-11-20 fjernes Reelle ejere: Kristian Ulrich Larsen, Jakob Storm Kumar (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovmøllevej 26, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2021-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2. 4., 2200 København N (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: SEIN ApS (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2021-10-05 fjernes Navne: SEIN IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2. 4., 2200 København N (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2200 København N (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2200 København N (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-12-15 tilføjes Direktion: Kristian Ulrich Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at designe, producere og distribuere smukke højkvalitets interiørprodukter og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-15 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2016-12-15 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2016-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: hey@sein.dk (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2016-12-15 tilføjes Legale ejere: Kristian Ulrich Larsen, Jakob Storm Kumar (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2016-12-15 tilføjes Navne: SEIN IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-12-15 tilføjes Reelle ejere: Kristian Ulrich Larsen, Jakob Storm Kumar (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2016-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2016-12-15 tilføjes Stiftere: Kristian Ulrich Larsen, Jakob Storm Kumar (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2016-12-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Vedtægter: 2016-12-15 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-07)