Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 2, 1171 København K (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 fjernes Direktion: John Emrus Zeneli (direktør) (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-15 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-09-22 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 fjernes Legale ejere: John Emrus Zeneli (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 fjernes Navne: J. Zeneli Invest ApS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 fjernes Reelle ejere: John Emrus Zeneli (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2016-10-15 sletter virksomheden Ejerskaber: ZENELI HOLDING ApS. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Heaven Spa ApS. (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2018-06-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Mammas Gelato ApS. (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Diamonds For You ApS. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2020-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: La Padella ApS. (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2021-12-05 sletter virksomheden Ejerskaber: The House of Shawarma ApS. (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-28 sletter virksomheden Ejerskaber: ZENELI HOLDING ApS. (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-09-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-09-22 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-09-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-09-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 tilføjes Direktion: John Emrus Zeneli (direktør) (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-09-20 tilføjes Vedtægter: 2022-09-20 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: John Emrus Zeneli (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-11 fjernes Revisor: JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2021-08-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 2, 1171 København K (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2016-10-15 tilføjes Direktion: John Emrus Zeneli (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2016-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og anden virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2016-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2016-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-15 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2016-10-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2016-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2016-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2016-10-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2016-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2016-10-15 tilføjes Legale ejere: John Emrus Zeneli (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2016-10-15 tilføjes Navne: J. Zeneli Invest ApS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2016-10-15 tilføjes Reelle ejere: John Emrus Zeneli (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2016-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2016-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2016-10-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2016-10-15 tilføjes Revisor: JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2016-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2016-10-15 tilføjes Vedtægter: 2016-10-15 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2016-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2016-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)